Informazioni su Bernhard Birrer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Bernhard Birrer
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Birrer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005991088, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AST Birrer GmbH, in Pieterlen, CHE-108.197.289, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2024, Publ. 1005985322).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Karin Maria, von Altikon, in Unterentfelden, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stettler, Rudolf, von Bolligen, in Biel/Bienne, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Bernhard, von Luthern, in Pieterlen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 58 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 46 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004829125, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AST Birrer GmbH, in Biel/Bienne, CHE-108.197.289, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2014, S.0, Publ. 1653437).
Statutenänderung:
03.02.2020.
Sitz neu:
Pieterlen.
Domizil neu:
Boole 5, 2542 Pieterlen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Transport von Altölen, Emulsionen und sonstiger Entsorgungsgüter. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter sowohl Grundstücke erwerben und renovieren als auch verwalten sowie Wertschriften kaufen und verkaufen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Bernhard, von Luthern, in Pieterlen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 46 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Huber, Karin Maria, von Altikon, in Unterentfelden, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Truninger, Karin, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Burri, Eric Bastian, von Schwarzenburg, in Lyss, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1653437, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AST Birrer GmbH, in Biel/Bienne, CHE-108.197.289, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2012, Publ. 6650634).
Statutenänderung:
15.07.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Transport von Altölen, Emulsionen und sonstiger Entsorgungsgüter. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen es In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter sowohl Grundstücke erwerben und renovieren als auch verwalten sowie Wertschriften kaufen und verkaufen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 07.04.1995 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt von Bernhard Birrer, Meinisberg, die ihm gehörende, im Handelsregister nicht eingetragene Einzelfirma 'Altöl Transport Bernhard Birrer', in Meinisberg, mit Aktiven und Passiven gemäss Bilanz per 31.12.1994, zu einem Preis von CHF 88'482.23, wovon CHF 50'000.-- an die Stammeinlagen angerechnet werden und CHF 38'482.23 dem Sacheinleger als Darlehen gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 15.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Foditsch, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Unterentfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Wiget Treuhand AG (CH-400.3.010.118-3), in Oberentfelden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Bernhard, von Luthern, in Pieterlen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 46 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 46'000.00];
Stettler, Rudolf, von Bolligen, in Biel/Bienne, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Truninger, Karin, von Altikon, in Unterentfelden, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].