Informazioni su Jürg Binz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Binz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006047426, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jovi's glutenfreie Bäckerei AG, in Bern, CHE-193.658.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2022, Publ. 1005377994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binz, Jürg, von Basel, in Kirchlindach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beslac, Jovana, von Bern, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Daniel, von Mühleberg, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005042917, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jovi's glutenfreie Bäckerei GmbH, in Bern, CHE-193.658.699, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2020, Publ. 1004871691).
Statutenänderung:
02.12.2020. Vor der Umwandlung hat die Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch Bareinlage von CHF 171'300.00 und Verrechnung einer Forderung von CHF 8'700.00 das bisherige Stammkapital von CHF 20'000.00 um CHF 180'000.00 auf CHF 200'000.00 erhöht.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 02.12.2020 und Bilanz per 30.09.2020 mit Aktiven von CHF 39'002.47 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 18'810.95 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 600 voll liberierte Namenstimmrechtsaktien zu CHF 100.00 und 400 voll liberierte Namenstammaktien zu CHF 350.00.
Firma neu:
Jovi's glutenfreie Bäckerei AG.
Domizil neu:
Brunnmattstrasse 17, 3007 Bern.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Verkauf von Backwaren für Allergiker und Diabetiker, insbesondere glutenfreie Backwaren. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00.
Aktien neu:
600 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 400 Namenaktien zu CHF 350.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Post oder E-Mail sofern die Adressen bekannt sind, andernfalls durch die Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beslac, Jovana, von Bern, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Binz, Jürg, von Basel, in Kirchlindach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Daniel, von Mühleberg, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004910356, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ebi-holding ag, in Kirchlindach, CHE-106.309.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2019, Publ. 1004751286).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binz, Jürg, von Basel, in Kirchlindach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bläsi, Franz, von Aedermannsdorf, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binz, Stefan, von Basel, in Kirchlindach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brügger, Fredy, von Adelboden, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gurtner, Reto, von Schwarzenburg, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanetti-Binz, Andrea, von Basel, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.