Informazioni su Michel Binder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michel Binder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3912959, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
marconex ag, in Zürich, CHE-113.863.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2014, Publ. 1409657).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binder, Michel, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3861467, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BBGmarconex AG, in Thalwil, CHE-102.978.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3845781).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binder, Michel, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Binder, Claudia, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köhli, Richard, von Dietikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gonzalez, Javier, von Wädenswil, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1305053, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BBGWerbung AG, in Thalwil, CHE-102.978.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2012, Publ. 6647244).
Statutenänderung:
20.01.2014.
Firma neu:
BBGmarconex AG.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder, Michel, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Binder, Claudia, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benz, Urs, von Neuenhof, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Köhli, Richard, von Dietikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spring Markus, dipl. Wirtschaftsprüfer (CHE-106.239.497), in Spiez, Revisionsstelle [bisher: Spring Markus, dipl. Wirtschaftsprüfer].