Informazioni su Herbert Bieri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Herbert Bieri
Ultimi comunicati FUSC: Herbert Bieri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005824556, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Immobi Treuhand GmbH, in Kehrsatz, CHE-223.305.693, Flugplatzstrasse 68, 3122 Kehrsatz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.08.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, den Erwerb und Verkauf von Liegenschaften und aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 16.08.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bieri, Herbert, von Schangnau, in Kehrsatz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005786795, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
DHB Treuhand Revisionen Recht AG, in Kehrsatz, CHE-109.285.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060684).
Statutenänderung:
05.04.2023.
Sitz neu:
Aarberg.
Domizil neu:
Alte Lyss-Strasse 12, 3270 Aarberg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riesen, Sylvia, genannt Silvia, von Rüschegg, in Niederried b. Kallnach (Kallnach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bieri, Herbert, von Schangnau, in Kehrsatz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005157388, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
DHB Treuhand AG, in Kehrsatz, CHE-105.245.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2017, Publ. 3544107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas, Dieter, von Biel/Bienne, in Gerolfingen (Täuffelen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Herbert, von Schangnau, in Kehrsatz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].