Informazioni su Markus Bichsel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Bichsel
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Bichsel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005687715, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PENSIONSKASSE IMBREX, in Pfungen, CHE-109.724.139, Stiftung (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005308008).
Name neu:
PENSIONSKASSE IMBREX in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 16.12.2022 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Stephan A., von Pfungen, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dudler, Andreas, von Pfäfers, in Vilters-Wangs, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Puliafito, Massimo Antonio, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bichsel, Markus, von Sumiswald, in Würenlingen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Elezi, Hadis, von Flums, in Flums, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Killias, Anna Petra, von Chur, in Laax, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005429486, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
KAPYFRACT AG, in Schlatt (TG), CHE-102.453.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, S.0, Publ. 2760233).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spörri-Bornet, Maya Rose, von Bäretswil, in Siblingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bichsel, Markus, von Sumiswald, in Würenlingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tarihoran, Natalie, von Ossingen, in Ossingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005308008, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PENSIONSKASSE IMBREX, in Pfungen, CHE-109.724.139, Stiftung (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089103).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Doris, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dudler, Andreas, von Pfäfers, in Vilters-Wangs, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bad Ragaz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bichsel, Markus, von Sumiswald, in Würenlingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.