Informazioni su Esther Bichler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Esther Bichler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006120120, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Association for Automotive Transformation (SAAT), in Zürich, CHE-434.637.901, Verein (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2024, Publ. 1006035366).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichler, Esther, von Wädenswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006035366, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Association for Automotive Transformation (SAAT), in Zürich, CHE-434.637.901, Verein (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2023, Publ. 1005719810).
Statutenänderung:
23.01.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Matthias, von Aarwangen, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Koch, Simon, von Willisau, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Benjamin, von Röthenbach im Emmental, in Oberrieden, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Bichler, Esther, von Wädenswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Balogh, Magdalena, österreichische Staatsangehörige, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geissmann, Christoph, von Hägglingen, in Maur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kallen, Fabian, von Frutigen, in Sarmenstorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Semmer, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR01-1005719810, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Association for Automotive Transformation (SAAT), in Zürich, CHE-434.637.901, c/o Stratos Technologies AG, Hohlstrasse 188, 8004 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
28.09.2019. 08.12.2020. 07.12.2022.
Zweck:
Der Verein bezweckt: die Verknüpfung von Start-ups, Innovationsführern in Unternehmen und Entscheider in der Automobilbranche;
die Verbesserung des Schweizer Automotive Startup Ökosystems;
das Schaffen einer Interessengruppe im Bereich des Startups und Innovationen mit dem Fokus auf die Schweizer Automobilbranche.
Der Zweck soll erreicht werden mittels:
Austausch von Informationen und Erfahrungen, um gemeinsam Best Practices zu entwickeln;
Dialog mit Führungspersonen aus der akademischen Welt;
Eingehen von Partnerschaften mit wesentlichen Akteuren im Schweizer Automotive Markt;
sowie Pflege der Kontakte mit ausländischen Institutionen.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Zinsen aus dem Vereinsvermögen und Spenden, Beiträge, Schenkungen, Legate.
Eingetragene Personen:
Gerber, Matthias, von Aarwangen, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Bichler, Esther, von Wädenswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koch, Simon, von Willisau, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.