Informazioni su Pierre Beuret
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Pierre Beuret
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pierre Beuret
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005574485, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
CODECO, à Porrentruy, CHE-110.442.104, fondation (No. FOSC 224 du 17.11.2020, Publ. 1005025065).
Nouvelle adresse:
c/o Pierre Beuret, Route de Bure 21, 2900 Porrentruy.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Maitre, Jean-Maurice, de Epauvillers, à Epauvillers, secrétaire, avec signature collective à trois;
Sanglard, Paul-André, de Cornol, à Porrentruy, membre, avec signature collective à trois.
Inscription ou modification de personne(s):
Beuret, Pierre, de Les Breuleux, à Porrentruy, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à trois];
Maitre, Jean-Marie Paul Robert, de Clos du Doubs, à Boncourt, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, sans droit de signature];
Roth, Joanne, de Alle, à Courgenay, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Beuret, Pascal, de Les Breuleux, à Bressaucourt (Fontenais), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: à Porrentruy, membre, avec signature collective à trois];
Cerf, Patrick Mauro, de Saulcy, à Sullens, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: à Penthalaz, membre, sans droit de signature];
Schaffter, Vital Germain Max, de Courtételle, à Porrentruy, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 2223779, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Codere S.A., à Alle, CHE-106.500.230, société anonyme (No. FOSC 223 du 18.11.2013, Publ. 1186103).
Fusion:
reprise des actifs et passifs de la société anonyme 'Codere Services SA', à Alle (CHE-112.259.410), selon contrat de fusion du 18.05.2015 et bilan au 31.12.2014, présentant des actifs de CHF 164'014.76 et des passifs envers les tiers de CHF 156'027.10, soit un actif net de CHF 7'987.66. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalents au moins au montant du découvert de la société transférante. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Beuret, Pierre, de Les Breuleux, à Porrentruy, membre, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 2223741, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Codere Services SA, à Alle, CHE-112.259.410, société anonyme (No. FOSC 223 du 18.11.2013, Publ. 1186105). Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société anonyme 'Codere S.A.', à Alle (CHE-106.500.230). La société est radiée par suite de fusion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Beuret, Pierre, de Les Breuleux, à Porrentruy, membre, sans droit de signature.