Informazioni su Jonathan Beuchat
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Jonathan Beuchat
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006010505, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Interni Sàrl, à Martigny, CHE-154.378.960, société à responsabilité limitée (No. FOSC 53 du 16.03.2018, Publ. 4117847).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Beuchat, Jonathan, de Haute-Sorne, à Morrens (VD), directeur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005120721, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Jardin des Monts Sàrl, à Martigny, CHE-114.664.098, société à responsabilité limitée (No. FOSC 45 du 05.03.2021, Publ. 1005117112).
Modification des statuts:
22.02.2021.
Transformation:
la société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 22.02.2021 et bilan arrêté au 31.12.2020 présentant des actifs pour CHF 471'011.77 et des passifs à l'égard des tiers de CHF 192'309.48 contre attribution aux associés des 1'000 actions nominatives de CHF 100.00.
Nouvelle raison sociale:
Jardin des Monts SA.
Nouvelle nature juridique:
société anonyme.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Communications aux actionnaires:
par lettre, télécopie ou e-mail pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. [biffé: Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence.
de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts]. Selon déclaration du 22.02.2021, il est renoncé à un contrôle restreint [biffé: Selon déclaration de la gérante du 17 décembre 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rostal, Herbes aromatiques Grand St-Bernard SA (CHE-108.362.223), à Martigny, associée.
Inscription ou modification de personne(s):
Landolt-Nardin, Charlotte, de Aarau, à La Tour-de-Peilz, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Beuchat, Jonathan, de Haute-Sorne, à Morrens (VD), administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: gérant, avec signature individuelle];
Hänni, Fabrice, de Leuk, à Savièse, administrateur, avec signature collective à deux;
Morand, Jean-Pierre, de Martigny, à Val de Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 4072595, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Interni Sàrl, à Martigny, CHE-154.378.960, société à responsabilité limitée (No. FOSC 163 du 24.08.2016, Publ. 3019119).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Polli, Adrienne, de Orbe et Martigny, à Paudex, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Castagna, Alessandro, citoyen italien, à Gressan (IT), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé, sans droit de signature, pour 100 parts sociales de CHF 100.00];
Beuchat, Jonathan, de Haute-Sorne, à Morrens (VD), directeur, avec signature individuelle.