Informazioni su Jürg Bettoni
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Bettoni
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005988596, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hauseigentümerverband Region Winterthur, in Winterthur, CHE-110.199.530, Verein (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2020, Publ. 1005023000).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bettoni, Jürg, von Winterthur, in Henggart, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stoll-Erhart, Claudia, von Winterthur und Zürich, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giezendanner, Thomas, von Ebnat-Kappel, in Bauma, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rizzuto, Sabrina, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005145857, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein Familien- und Jugendhilfe Winterthur, in Winterthur, CHE-103.736.486, St. Gallerstrasse 57, 8400 Winterthur, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
16.06.1998. 03.07.2008. 14.09.2010.
Zweck:
Der Verein bezweckt die soziale Hilfe an Familien, Kinder und Jugendliche in der Region Winterthur. Insbesondere leistet er finanzielle Beiträge an soziale Institutionen und unterstützt bedürftige Einzelpersonen. Der Verein führt bei Bedarf allein oder zusammen mit anderen Institutionen soziale Einrichtungen. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Mittel:
Mittel: Entschädigung für erbrachte Dienstleistungen, Mitgliederbeiträge, freiwillige Zuwendungen, Legate und Gedenkspenden, Erträge aus dem Vermögen sowie allfällige Subventionen.
Eingetragene Personen:
Neidhart, Michael, von Ramsen, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Ulrich, von Winterthur, in Wiesendangen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Hans Jörg, von Winterthur, in Stammheim, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bosshard, Andrea, von Hüttwilen, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, Quästorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Verena, von Opfikon, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bettoni, Jürg, von Winterthur, in Henggart, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nielsen, Mogens, von Altdorf UR, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reinhardt, Ursula, von Basel, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schelldorfer, Karin, von Bauma, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schäffer, Renate, von Vals, in Bürglen (TG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sutter Heuberger, Barbara, von Appenzell, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3401545, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hauseigentümerverband Region Winterthur, in Winterthur, CHE-110.199.530, Verein (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2016, Publ. 3065483).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumberger, Matthias, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bettoni, Jürg, von Winterthur, in Henggart, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dürsteler, Thomas Domenico, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Farner, Martin, von Oberstammheim, in Oberstammheim, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Raths, Hans Heinrich, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stoll-Erhart, Claudia, von Winterthur und Zürich, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weiss, Urs Robert, von Hundwil, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.