Informazioni su David Besozzi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: David Besozzi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4133363, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fürsorgestiftung der Finter Bank Zürich, in Zürich, CHE-109.414.354, Stiftung (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2016, Publ. 2670351).
Name neu:
Fürsorgestiftung der Finter Bank Zürich in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 12.12.2017 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herren, Roger, von Mühleberg, in Zug, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lutz, Barbara, von Zürich, in Uster, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Besozzi, David, von Novazzano, in Mendrisio, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bösiger, Michel, von Ittigen, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cassiani, Michele, von Bissone, in Bissone, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dei Cas, Giovanni, von Mendrisio, in Mendrisio, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2170189, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FINTER BANK ZÜRICH AG, in Zürich, CHE-105.935.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2015, Publ. 2153067).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Besozzi, David, von Novazzano, in Mendrisio, mit Kollektivprokura zu zweien;
Campiglia, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, mit Kollektivprokura zu zweien;
Chy, Jim-Ciang, von Schöftland, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zucchinali, Laura, von Mendrisio, in Balerna, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1990553, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fürsorgestiftung der Finter Bank Zürich, in Zürich, CHE-109.414.354, Stiftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2014, Publ. 1783677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Markus, von Zürich, in Rümlang, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rossi, Luca, von Mendrisio, in Castel San Pietro, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Besozzi, David, von Novazzano, in Mendrisio, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Barbara, von Zürich, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.