Informazioni su Reto Bertschy
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Reto Bertschy
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005887361, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Packimpex AG, in Neuenegg, CHE-105.847.323, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4371429).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Route des Moulières 5, 1217 Meyrin 1]. Avenue d'Evian 3, 1006 Lausanne. Chemin de Blandonnet 8, 1214 Vernier. Chaussée de la Guinguette 12, 1800 Vevey. [gestrichen: Chemin de Chandieu 22, 1006 Lausanne].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casanova, Marco, von Ligornetto, in Wollerau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bertschy, Reto, von Le Mouret, in Ueberstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebersold, Thomas, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Obrecht, Rudolf, von Wangen an der Aare und Wangenried, in Balsthal, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Wangen an der Aare und Wangenried, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Overney, Benjamin, von Plaffeien, in Alterswil FR (Tafers), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4371429, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Packimpex AG, in Neuenegg, CHE-105.847.323, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2017, Publ. 3710129).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Lochackerstrasse 4, 8423 Embrach-Embraport]. [gestrichen: Uferstrasse 70, 4019 Basel]. Rue des Draizes 3, 2000 Neuenburg [bisher: Quai Philippe-Suchard 20, 2000 Neuenburg]. Pfeffingerstrasse 41, 4053 Basel [bisher: Steinenring 10, 4051 Basel].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davey, Kate Elizabeth, von Versoix, in Nyon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kauer, Daniel, von Dürrenroth, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reber, Marco, von Schangnau, in Schwarzenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörg, Marcel, von Affoltern im Emmental, in Cressier FR, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Jörg, Ernst, von Affoltern im Emmental, in Muntelier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Aebischer, Damian, von St. Antoni, in Düdingen, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bertschy, Reto, von Le Mouret, in Ueberstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.