Informazioni su Oliver Berri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Oliver Berri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005227960, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berri AG, in Zürich, CHE-107.817.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676366).
Statutenänderung:
27.05.2021.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 31.03.1978 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Firma "J. Berri", in Zürich, gemäss Bilanz per 31.12.1977 zum Preise von CHF 449'659.73, von dem CHF 115'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit gewöhnlicher Post, per Telefax oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berri, Rolf, von Zürich, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Berri, Margaretha, von Zürich, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Berri, Oliver, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Honegger, Beatrice, von Wald ZH, in Egg, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittmer, Beat, von Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consoni, Christian, von Horn, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1429605, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
nuberries.ch Berri & Frey, in Zürich, CHE-456.581.002, Forchstrasse 234, 8032 Zürich, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
20.03.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Import, den Export und den Vertrieb Produkte aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Eingetragene Personen:
Berri, Oliver, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Frey, Moritz, von Küsnacht ZH, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3459838, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berri AG, in Zürich, CH-020.3.903.008-6, Import von und Handel en gros mit Früchten, Gemüsen, Exoten und Tiefkühlprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2001, S. 7335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berri, Josef, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Berri, Gertrud, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berri, Rolf, von Zürich, in Fällanden, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Berri, Oliver, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].