Informazioni su Fabio Bernasconi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Fabio Bernasconi
Ultimi comunicati FUSC: Fabio Bernasconi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004912374, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
bernadog immobilien ag, in Bern, CHE-100.143.893, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298699).
Statutenänderung:
29.05.2020.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 29.05.2020 und Inventar per 31.12.2019 den Geschäftsbereich Liegenschaftsverwaltung mit Aktiven von CHF 823'179.82 und Fremdkapital von CHF 33'497.90 auf die bernadog immobilien ag, in Bern (CHE-424.536.635).
Gegenleistung:
1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Nivag AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doglione, Sarah Carolyn, von Magliaso, Bern und Lausanne, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doglione, David, von Lausanne, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernasconi, Fabio, von Magliaso, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernasconi, Peter, von Magliaso und Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bernasconi, Catherine, von Magliaso und Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004838783, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Contovista AG, in Schlieren, CHE-169.876.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2018, Publ. 1004515923).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cepeda, Nicolas Agustin, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
à Porta, Gian Reto, von Scuol, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernasconi, Fabio, von Magliaso, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wurzer, Dominik, von Bern, in Herrliberg, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brin, Olivier Eric, von Saint-Imier, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidiger, Raoul Marc, von Flühli, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4183639, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Contovista AG, in Schlieren, CHE-169.876.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2017, Publ. 3903617).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernasconi, Fabio, von Magliaso, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.