Informazioni su Diego Bernardini
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Diego Bernardini
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6591648, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Run4Life GmbH, in Zürich, CH-020.4.033.661-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2011, S. 0, Publ. 6332988).
Firma neu:
Run4Life GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.02.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erat, Pablo, von Unteriberg, in Thalwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bernardini, Diego, von Zürich, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6104466, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Retail Controller AG, in Zürich, CH-020.3.033.915-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, S. 40, Publ. 5079724).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernardini, Diego, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baxter, Greg Mac Neil, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5079724, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Retail Controller AG, in Zürich, CH-020.3.033.915-7, Gasometerstrasse 9, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.05.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software, den Verkauf von Lizenzen und internationalen Handel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 05.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Zier, Claudio, von Chur und Oetwil an der Limmat, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bernardini, Diego, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Jürg, von Zürich, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.