Informazioni su Maurizio Francesco Berlini
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Maurizio Francesco Berlini
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006036561, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
dreifive Group AG, in Zürich, CHE-163.817.823, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2023, Publ. 1005851568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Radelfinger, Martin, von Basel, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Raoul, von Oberkulm, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luck, Mark, von Schiers, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berlini, Maurizio, italienischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frommhund, Sascha, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wien (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oppliger, Marcel, von Zürich, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
CAPIT Treuhand- und Revisionsgesellschaft GmbH (CHE-105.016.316), in Urdorf, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004577756, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Goldbach Digital Services AG, in Küsnacht (ZH), CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2018, Publ. 1004476243).
Statutenänderung:
14.02.2019.
Firma neu:
Digital Ad Services AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berlini, Maurizio Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Hinterbrühl (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Martin Lukas, von Madiswil, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhalter, Tino, von Langnau im Emmental, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Almer, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haberbeck, Christian Andreas, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Marcel, von Künten, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arm, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Epaillard, Sylvia, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4230739, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Goldbach Digital Services AG, in Küsnacht (ZH), CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2018, Publ. 4192611).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berlini, Maurizio Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Hinterbrühl (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].