Maurizio Francesco Berlini
residente a Wien, da Italia Mandati attuali: dreifive Group AG Persone correlate: Sascha Frommhund, Marcel Oppliger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Maurizio Francesco Berlini", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Maurizio Francesco Berlini"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Maurizio Francesco Berlini", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Maurizio Francesco Berlini"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Maurizio Francesco Berlini
Persone con il nome Maurizio Francesco Berlini lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Maurizio Francesco Berlini
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Maurizio Francesco Berlini
Numero di pubblicazione: HR02-1006036561, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
dreifive Group AG, in Zürich, CHE-163.817.823, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2023, Publ. 1005851568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Radelfinger, Martin, von Basel, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Raoul, von Oberkulm, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luck, Mark, von Schiers, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berlini, Maurizio, italienischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frommhund, Sascha, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wien (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oppliger, Marcel, von Zürich, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
CAPIT Treuhand- und Revisionsgesellschaft GmbH (CHE-105.016.316), in Urdorf, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004577756, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Goldbach Digital Services AG, in Küsnacht (ZH), CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2018, Publ. 1004476243).
Statutenänderung:
14.02.2019.
Firma neu:
Digital Ad Services AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berlini, Maurizio Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Hinterbrühl (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Martin Lukas, von Madiswil, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhalter, Tino, von Langnau im Emmental, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Almer, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haberbeck, Christian Andreas, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Marcel, von Künten, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arm, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Epaillard, Sylvia, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4230739, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Goldbach Digital Services AG, in Küsnacht (ZH), CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2018, Publ. 4192611).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berlini, Maurizio Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Hinterbrühl (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].