Informazioni su Arton Berisha
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Arton Berisha
Ultimi comunicati FUSC: Arton Berisha
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4104943, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Budi Bau Armierungen GmbH, bisher in Derendingen, CHE-222.887.235, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2016, Publ. 3243929).
Statutenänderung:
12.02.2018.
Sitz neu:
Uetendorf.
Domizil neu:
Zelgstrasse 15, 3661 Uetendorf. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salija, Amir, kosovarischer Staatsangehöriger, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berisha, Arton, kosovarischer Staatsangehöriger, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 3322433, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berisha Gebäudereinigung GmbH, in Uetendorf, CHE-103.591.704, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016, Publ. 3096087).
Weitere Adressen:
c/o Till Mainka, Rodtmattstrasse 45, 3014 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berisha, Arton, kosovarischer Staatsangehöriger, in Uetendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mainka, Till, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3096087, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berisha Gebäudereinigung GmbH, in Uetendorf, CHE-103.591.704, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2015, Publ. 2105327).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berisha, Arton, kosovarischer Staatsangehöriger, in Uetendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].