Informazioni su Stefan Bergmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stefan Bergmann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Bergmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004505314, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Siemens Schweiz AG, in Zürich, CHE-103.109.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2018, Publ. 1004459091).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renz, Rolf, von Thalwil, in Horgen, Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scharbach, Hubert Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casagrande, Roland, von Wolhusen, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leitgeb, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pasina, Beat, von Rossa, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harde, Jörn, deutscher Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bergmann, Stefan, von Bolligen, in Stettlen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Christian, von Wattwil, in Bremgarten bei Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4211633, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kablan AG, in Ostermundigen, CHE-453.769.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 26.05.2015, Publ. 2168315).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergmann, Stefan, von Bolligen, in Stettlen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyeler, Rolf, von Guggisberg, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2168317, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kablan AG, in Ostermundigen, CHE-106.072.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2014, Publ. 1802817).
Statutenänderung:
13.05.2015.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 13.05.2015 und Inventar per 01.01.2015 Aktiven von CHF 20'696'135.10 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 11'701'909.35 auf die Kablan AG, in Ostermundigen (CHE-453.769.199).
Gegenleistung:
keine.
Firma neu:
DN Immobilien AG.
Domizil neu:
c/o Kablan AG, Weissackerstrasse 7, 3072 Ostermundigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Überbauung und den Verkauf von Grundstücken. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder durch E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegsegger, Kurt, von Röthenbach im Emmental, in Boll (Vechigen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renevey, Christophe, von Fétigny, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fahrni, Urs, von Eriz, in Vielbringen bei Worb (Worb), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bergmann, Stefan, von Bolligen, in Stettlen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaussi, Sandro, von Bolligen, in Hindelbank, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegsegger-Röthlisberger, Nadia, von Röthenbach im Emmental, in Boll (Vechigen), Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Rüegsegger-Röthlisberger, Nadja, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].