Informazioni su Stefan Berger
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stefan Berger
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Berger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005715020, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
4TEC SOLUTIONS AG, in Zürich, CHE-463.100.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005037769).
Statutenänderung:
22.03.2023.
Firma neu:
4TEC ENGINEERING AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli, Kaspar Walter, von Sumiswald, in Shenzhen (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Berger, Stefan, von Langnau im Emmental, in Shenzhen (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riesen, Oliver, von Oberbalm, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lüthi, Michael, von Lauperswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1004861884, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swizzbrand GmbH, in Zürich, CHE-376.686.218, Albisriederstrasse 248, 8047 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.03.2020. 24.03.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Online-Handel, hauptsächlich als Drittanbieter von Schweizer Produkten oder Produkte schweizerischer Herkunft oder die einen engen Bezug zur Schweiz haben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 06.03.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Nguyen, Dung-Tam, von Bern, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Berger, Stefan, von Langnau im Emmental, in Shekou Shenzen (CN), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stüssi, Claudine, von Beromünster, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2518785, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
4TEC SOLUTIONS AG, in Zürich, CHE-463.100.454, Büro TS 2008, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.11.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Produktentwicklung, Engineering, Projektmanagement, Komponentenherstellung, Maschinenbau, Gerätebau, Werkzeugbau und Produktion, auch in Zusammenarbeit mit Herstellern solcher Produkte, und den Handel mit solchen Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 28.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hügli, Kaspar Walter, von Sumiswald, in Shenzhen (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Berger, Stefan, von Langnau im Emmental, in Shenzhen (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hügli, Andreas, von Sumiswald, in Kirchberg BE, Direktor, mit Einzelunterschrift.