Informazioni su Roland Berger
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roland Berger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Berger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005548108, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hotel Central Plaza AG, in Zürich, CHE-101.718.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005392839).
Statutenänderung:
13.07.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb des Hotels «Central Plaza» einschliesslich Bar und Restauration in Zürich;
sie kann weiter die ihr gehörende Liegenschaft verwalten und Teile davon oder die Liegenschaft als Ganzes vermieten oder verpachten. Sie kann alle der Verwirklichung ihres Zwecks förderlichen kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie weitere Grundstücke erwerben und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Roland, von Feusisberg, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meyer, Francesca Alexis Arwen, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Lüneburg, Nicole, von Zürich, in Zürich, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige].
Numero di pubblicazione: HR02-1005392839, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hotel Central Plaza AG, in Zürich, CHE-101.718.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2018, Publ. 4054991).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernath, François A., von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sadok, Suad, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Alice, von Solothurn, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HRT Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Roland, von Feusisberg, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gastroconsult AG (CHE-106.027.162), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005229919, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Kulturförderung Lenk, in Lenk, CHE-108.221.775, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2984987).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Roland, von Feusisberg, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauswirth-Reichen, Marianne, von Saanen, in Lenk, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Paul-Müller, Peter, von Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frick, Manuel Constantin, von Bern, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
König, Tobias, von Bottenwil, in Zweisimmen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Matthias, von Lenk, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.