Informazioni su Christian Berger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christian Berger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Berger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005771436, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Holzvermarktungs-Genossenschaft Trub, Trubschachen, Langnau, in Trub, CHE-102.294.913, Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2022, Publ. 1005500385).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röthlisberger, Samuel, von Langnau im Emmental, in Gohl (Langnau im Emmental), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wittwer-Kunz, Heinz, von Trub, in Trubschachen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Christian, von Langnau im Emmental, in Trubschachen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004796928, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Tiefenbach, in Trubschachen, CHE-100.551.246, Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3601391).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Tiefenbach in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.11.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Christian, von Langnau im Emmental, in Trubschachen, Mitglied und Kassier der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Ramseier, Walter, von Eggiwil, in Trubschachen, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Hirschi, Michael, von Eggiwil, in Trubschachen, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Numero di pubblicazione: 3601391, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Tiefenbach, in Trubschachen, CHE-100.551.246, Genossenschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, Publ. 5078316).
Domizil neu:
c/o Walter Ramseier, Schwendestaldenboden 453, 3555 Trubschachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Beat, von Trub, in Trubschachen, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Barbara, von Aeschlen, in Trubschachen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Christian, von Langnau im Emmental, in Trubschachen, Mitglied und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ramseier, Walter, von Eggiwil, in Trubschachen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Hirschi, Michael, von Eggiwil, in Trubschachen, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Wegmüller, Andreas, von Walkringen, in Trubschachen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].