Informazioni su Andreas Mario Bergamini
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Andreas Mario Bergamini
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005522087, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Swissgaranta Versicherungsgenossenschaft, in St. Gallen, CHE-104.091.870, Genossenschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457614).
Statutenänderung:
27.06.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. [Streichung aufgrund geänderter Eintragungspraxis] [gestrichen: bisher in Kilchberg ZH (SHAB Nr. 218 vom 19.9.1983, S. 3250)].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergamini, Andreas, von Liestal, in Lausen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli-Broger, Silvia, genannt Sylvia, von Appenzell, in Uzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klopfenstein, Hans Ulrich, von Frutigen, in Rüti ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Ambruso, Roberto, von Neerach, in Neerach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jost, Thomas, von Eggiwil, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gemperle, Alex, von Oberuzwil, in Hünenberg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004798451, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Gebäudehülle Schweiz, in Uzwil, CHE-107.894.888, Genossenschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, S.0, Publ. 1004501612).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergamini, Andreas, von Liestal, in Lausen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spuler, Urs, von Endingen, in Seuzach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauch, Marcel, von Torny, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müggler, Arthur, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Kurt, von Rohrbach, in Goldach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004798483, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung Polybau, in Uzwil, CHE-109.678.769, Stiftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, S.0, Publ. 1004501643).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergamini, Andreas, von Liestal, in Lausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spuler, Urs, von Endingen, in Seuzach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauch, Marcel, von Torny, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müggler, Arthur, von Au (SG), in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Kurt, von Rohrbach, in Goldach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.