Informazioni su Marcel Bereuter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Marcel Bereuter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3001481, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Zugerindex GmbH, in Risch, CHE-266.755.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2013, Publ. 7142130).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Givel, Roger, von Payerne, in Hergiswil NW, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bereuter, Marcel, von Illnau-Effretikon, in Risch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: von Illnau-Effretikon, Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 1559957, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Procomp AG, in Baar, CHE-100.619.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.1993, S. 3583).
Firma neu:
Procomp AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Procomp Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.06.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vissi, Dr. Maria, ungarische Staatsangehörige, in Budapest (HU), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bardossy, Dr. Daniel, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bereuter, Marcel, von Illnau-Effretikon, in Risch, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 7189544, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Swiss Life Select Schweiz AG, in Zug, CH-170.3.017.920-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, Publ. 7089994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Behrens, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenker, Dr. Urs, von Zürich und Küsnacht ZH, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cios, Jadwiga, von Oberglatt, in Bellikon, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Estermann, Daniel, von Ebikon, in Hausen am Albis, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mrabet, Ivy, von Römerswil und Buch am Irchel, in Aarau, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wirth, André, von Waltenschwil, in Engi, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmayer, Juliana Pauline, von Appenzell, in Freienbach, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wilen bei Wollerau, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien];
Bayer, Urs, von Rüti ZH, in Stadel, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Bereuter, Marcel, von Illnau-Effretikon, in Risch, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rotkreuz, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Fäh, Maurice, von Zollikon, in Würenlos, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Hauenstein, Philippe, von Tegerfelden, in Risch, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rotkreuz, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Lo Monte, Alexandro, von St. Gallen, in Hettlingen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Munz, Claudia, von Mörigen und Aeugst am Albis, in Aeugst am Albis, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien];
Furrer, Ivo, von Luzern, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].