Informazioni su Bernhard Benz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Bernhard Benz
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Benz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004811043, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Res Schneider Isolierungen GmbH, in Thun, CHE-112.679.137, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2017, Publ. 3345479).
Statutenänderung:
16.01.2020.
Sitz neu:
Steffisburg.
Domizil neu:
Schwäbismattweg 3, 3613 Steffisburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benz, Bernhard, von Oberriet SG, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schneider, Res, von Thun, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
w + b gewerbe holding ag (CHE-105.829.992), in Lätti (Rapperswil (BE)), Gesellschafterin, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zaugg, Peter, von Trub, in Brenzikofen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Simon, von Trub, in Rapperswil BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5741828, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Res Schneider Isolierungen GmbH, in Thun, CH-092.4.017.435-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2008, S. 5, Publ. 4641242).
Statutenänderung:
22.06.2009.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Der Hinweis auf die Liberierung wurde gestrichen, da nicht zur Eintragung gehördend.] [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 40'000.--.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zaugg, Peter, von Trub, in Innerberg (Wohlen bei Bern), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Brenzikofen, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Res, von Thun, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Benz, Bernhard, von Oberriet SG, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
w + b gewerbe holding ag (CH-035.3.011.623-3), in Rapperswil BE, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:wanzenried + baur ag bern, in Bern und mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00].
Numero di pubblicazione: 3161616, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Res Schneider Isolierungen GmbH, in Thun, CH-092.4.017.435-7, Eisenbahnstrasse 18 A, 3604 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.12.2005.
Zweck:
Herstellung und Montage von Isolierungen sowie Beratung und Verkauf im Bereich der Isolierung von Rohren, Armaturen, Kanälen und Apparaten gegen Kälte, Wärme und Schall. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, betriebsnotwendige Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Stammkapital:
CHF 40'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 40'000.--. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen:
Schneider, Res, von Thun, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
wanzenried + baur ag bern, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--;
Benz, Bernhard, von Oberriet SG, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Zaugg, Peter, von Trub, in Brenzikofen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.