Informazioni su Yves Honoré Beljean
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yves Honoré Beljean
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005920141, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
EDEV Media AG, bisher in Zürich, CHE-430.356.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2015, Publ. 2548789).
Statutenänderung:
11.12.2023.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Sennweidstrasse 45, 6312 Steinhausen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von bzw. der Handel mit Software für den Austausch von Daten zur Kommunikation durch Text-, Bild- und Tonübertragung über digitale Medien, das Internet oder andere Netzwerke, die Erstellung von multimedialen Anwendungen und Anwendungen für die Abwicklung von Geschäften aller Art, der Betrieb von Internetplattformen, der Handel und die Erstellung von Hard- und Software für die vorgenannten Unternehmensgegenstände sowie die Beteiligung an Unternehmen aus den oben genannten Bereichen und die Verwertung von Vervielfältigung von Inhalten und Rechten aller Art, insbesondere in den Bereichen Medien, Kommunikation, TV, Internet und Print. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truniger, Martin Josef, von Kirchberg (SG), in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beljean, Yves Honoré, von Ligerz, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004843343, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Vando AG in Liquidation, in Zug, CHE-115.379.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2018, Publ. 4139783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beljean, Yves Honoré, von Ligerz, in Kriens, Sachwalter, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1004724307, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
envoPAPIER AG, in Luzern, CHE-407.471.130, Littauerboden 1, 6014 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.09.2019.
Zweck:
Handel, Vertrieb sowie Vermarktung mit nachhaltigen Papieren und Verpackungsmaterialien und anverwandten Produkten, Gütern, Rohstoffen und Dienstleistungen;
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung und Marketing;
Beteiligungen;
Vornahme von Finanzierungen;
Gewährung von Darlehen und Krediten sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte;
Erwerb, Überbauung, Halten, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundstücken sowie Erwerb, Halten, Verwaltung, Belastung, Vergabe, Veräusserung von Urheberrechten, Patenten, Lizenzen sowie Immaterialgüterrechten aller Art, Aktien und Beteiligungen, auch wenn diese in keinem geschäftlichen Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 11.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schneeberger, Klaus, von Ochlenberg, in Schellenberg (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Beljean, Yves, von Ligerz, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.