Informazioni su Thorsten Beige Berlinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thorsten Beige Berlinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004776593, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Medi Kids AG, in Zürich, CHE-114.440.280, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004559540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barrier, Francis Charles Henry, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gayler, Lukas, von Winterthur, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Matthias Johannes, von St. Gallen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beige Berlinger, Thorsten, von Bütschwil-Ganterschwil, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staffelbach, Daniel, von Knutwil, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Patrick, von Lützelflüh, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004762052, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berlinger Services AG, in Küsnacht (ZH), CHE-457.401.692, Bergstrasse 59, 8700 Küsnacht ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.11.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen, namentlich im Bereich des Gesundheitswesens im In- und Ausland sowie damit verbundene Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck dienen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen halten und verwalten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 14.11.2019 32'675 Namenaktien zu CHF 1.00 der Swiss Medi Kids AG (CHE-114.440.280), in Zürich, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben und CHF 145'561.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Berlinger, Katja, von Bütschwil-Ganterschwil, in Küsnacht (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Beige Berlinger, Thorsten, von Bütschwil-Ganterschwil, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3373759, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PlantoSys GmbH, bisher in Rüdlingen, CHE-114.585.412, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2016Publ. 2768341).
Gründungsstatuten:
24.10.2008.
Statutenänderung:
01.02.2017.
Sitz neu:
Küsnacht ZH.
Domizil neu:
c/o Berlinger AG, Bergstrasse 59, 8700 Küsnacht ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Heinz, von Unterlangenegg, in Rüdlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beige Berlinger, Thorsten, von Bütschwil-Ganterschwil, in Küsnacht ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Stien Beheer B.V. (815260490), in Lochem (NL), Gesellschafterin, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 330 Stammanteilen zu je CHF 100.00].