Informazioni su Marlies Bearth
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marlies Bearth
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004757074, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lifecycle AG, in Oetwil an der Limmat, CHE-101.726.436, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2012, S.0, Publ. 6806118).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Rolf H., deutscher Staatsangehöriger, in Oetwil an der Limmat, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Bearth, Marlies, von Sumvitg, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geisser, Philippe, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5706044, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
WEBARIA AG, in Küssnacht SZ, CH-020.3.928.588-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2010, S. 15, Publ. 5522284).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bearth, Marlies, von Sumvitg, in Oetwil an der Limmat, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5522284, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
WEBARIA AG, bisher in Dietikon, CH-020.3.928.588-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2009, S. 29).
Gründungsstatuten:
28.06.1989.
Statutenänderung:
23.02.2010.
Sitz neu:
Küssnacht SZ.
Domizil:
Bärenmatte 1, 6403 Küssnacht SZ.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere Projektierung, Handel, Installation, Vermietung, Betrieb und Wartung von Geräten und Anlagen für die Entsorgungstechnik und den Umweltschutz. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronische Post. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt [wie bisher];
Gemäss Erklärung vom 25.09.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet [wie bisher];
[Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bearth, Marlies, von Sumvitg, in Oetwil an der Limmat, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Schwarzentruber, Anton genannt Tony, von Adligenswil, in Meggen, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Portmann, Cornelia, von Schüpfheim, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher].