Informazioni su Philippe Bayard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philippe Bayard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004726868, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Cave du Chevalier Bayard SA, in Varen, CHE-106.994.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2013, S.0, Publ. 7212372).
Statutenänderung:
18.05.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Handel von und mit Weinen sowie den damit artverwandten Erzeugnissen. Sie kann ferner alle mit dem Zweck zusammenhängenden Dienstleistungen vornehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Unternehmungen erwerben oder einrichten sowie Immobilien erwerben, verwalten oder veräussern. Sie kann ferner andere Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Finanztransaktionen durchführen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt mit diesem in Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt Aktiven (Debitoren, Bank, Warenbestand, Leermaterial, Maschinen und Einrichtungen, Fahrzeuge, Immobilien etc.) im Werte von Fr. 605'678.20 und Passiven (Kreditoren, Bank, etc.) im Werte von Fr. 386'134.20 gemäss Sachübernahmevertrag vom 17.06.1995 und Übernahmebilanz per 30.09.1994 im Werte und zum Preise von Fr. 219'544.-- der im Handelsregister nicht eingetragenen Firma "Frères Bayard", in Varen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen durch Email, Brief oder eingeschriebenen Brief. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bayard, Philippe, von Varen, in Varen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bayard, Yvan, von Varen, in Varen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenburger, Daniel Eric, von Massagno, in Varen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Shanghai (CN)];
Schnidrig, Paul, von Grächen, in Sion, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6717066, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Cave du Chevalier Bayard SA, in Varen, CH-600.3.001.637-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2011, S. 0, Publ. 6353668).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bayard, Erich, von Varen, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bayard, Hans-Peter, von Varen, in Steg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bayard, Arnold, von Varen, in Varen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bayard, Alfons, von Varen, in Sierre, Aktuar, mit Einzelunterschrift;
Bayard, Kamil, von Varen, in Varen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenburger, Daniel Eric, von Massagno, in Shanghai (CN), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bayard Walpen, Sibylle Anne, von Varen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cina, Vivian, von Salgesch, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bayard, Daniel, von Varen, in Savièse, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossier, François, von Troistorrents, in Fully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bayard, Philippe, von Varen, in Varen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bayard, Yvan, von Varen, in Varen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.