Informazioni su Thomas Bawart
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Bawart
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2968803, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Bawart AG, in Walterswil (SO), CHE-100.207.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2015, Publ. 2449315).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Rotz Burch, Daniela, von Kerns, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bawart, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (A) (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bawart, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (A) (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönauer, Hans Günther, österreichischer Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2441689, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Banner Batterien International AG, in Sarnen, CHE-103.590.840, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2012, Publ. 6940576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gösele, Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Sursee, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bawart, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (A), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bawart, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (A), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Rotz Burch, Daniela, von Kerns, in Sarnen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Alpina Treuhand AG ( CHE-106.904.389), in Hergiswil (NW), Revisionsstelle [bisher: Alpina Treuhand AG ( CH-150.3.001.204-6)].
Numero di pubblicazione: 806264, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Banner Batterien (International) AG, bisher in Hergiswil NW, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.1998, S. 6403).
Statutenänderung:
23.12.2002.
Sitz neu:
Walterswil SO.
Domizil neu:
Bannerstrasse 1, 5746 Walterswil.
Zweck:
Koordination der internationalen Geschäfte des gesamten Bannerkonzerns sowie internationaler Handel mit Waren aller Art, insbesondere Batterien und Akkumulatoren. Kann Beteiligungen an anderen Unternehmungen erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Dienstleistungen und Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, die direkt oder indirekt damit zusammenhängen.
Aktienkapital:
CHF 7'000'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 7'000'000.--.
Aktien:
7'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofer, Peter, von Kriens und Buchrain, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Bawart, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (A), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Bawart, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (A), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Gösele, Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Sursee, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
A & G Revisions AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle [wie bisher].