Informazioni su Marcel Christian Baur
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Marcel Christian Baur
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005595361, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
endemic technology GmbH, in Zürich, CHE-115.367.154, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2012, S.0, Publ. 6563108).
Firma neu:
endemic technology GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.10.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur, Marcel Christian, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Marbach (LU), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005048596, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
aldente brainworks GmbH, in Zürich, CHE-105.619.383, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2015, S.0, Publ. 2100293).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
endemic technology GmbH (CHE-115.367.154), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur, Marcel Christian, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Marbach (LU), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ].
Numero di pubblicazione: 6432562, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
aldente brainworks GmbH, in Zürich, CH-020.4.022.167-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 10.06.2011, S. 0, Publ. 6200388).
Domizil neu:
Rautistrasse 6, 8047 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur, Marcel Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Stauder, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wotruba, Dominik, von Rossa, in Uster, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].