Informazioni su Michael Baumgartner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Baumgartner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005492183, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
InCore Bank AG, in Schlieren, CHE-113.315.761, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005228018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schreier Kraus, Barbara, von Basel, in Hallwil, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Michael, von Wettingen, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Bruno Alois, von Emmen, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welti, Ayana Laragh, von Langrickenbach, in Oetwil am See, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Maurer, Noëlle Olivia, von Spiez, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oezcebi, Liviana Susanna, italienische Staatsangehörige, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Scettrini, Luca, von Corippo, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005078158, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
InCore Bank AG, in Schlieren, CHE-113.315.761, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2020, Publ. 1004946301).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüönd, Adrian, von Sattel, in Arth, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reumer, Urs, von Zürich, in Wohlen AG, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diemers, Daniel Leo, von Basel, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Buob, Oliver, von Luzern, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Baumgartner, Michael, von Wettingen, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Blanketijn, Jolanta, deutsche Staatsangehörige, in Mettmenstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2850785, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
BA rent GmbH, in Baden, CHE-281.782.436, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2013, Publ. 7207076).
Firma neu:
BA rent GmbH in Liq..
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.05.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bauer, Andreas, von Baden, in Baden, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Michael, von Wettingen, in Wettingen, Gesellschafter, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].