Informazioni su Dr. Bruno Baumgartner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Bruno Baumgartner
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Bruno Baumgartner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006028937, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
enginologi AG, in Zug, CHE-272.596.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2013, S.0, Publ. 1052001).
Firma neu:
enginologi AG in Liquidation.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.12.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyssbrod Grand, Sonja, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Bruno, von Solothurn, in Grandson, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005745722, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bruno Baumgartner, Treuhand Solutions, in Zürich, CHE-487.286.579, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2017, Publ. 3912713).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Bruno, von Oberrieden, in Grandson, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Weiach].
Numero di pubblicazione: HR02-1005189948, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AVATEA AG, in Weiach, CHE-105.469.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4371785).
Statutenänderung:
20.04.2021.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Bruno Baumgartner, Treuhand Solutions, Basteiplatz 7, 8001 Zürich. Gemäss Erklärung vom 15.05.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Michael, von Uerkheim, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bruno Baumgartner, Treuhand Solutions (CHE-487.286.579), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Bruno, von Oberrieden, Oensingen und Solothurn, in Grandson, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.