Informazioni su Silvia Baumann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Silvia Baumann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005132841, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swissport International AG, in Opfikon, CHE-108.494.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2021, Publ. 1005087970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waller, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Silvia, von Basel, in Reinach (BL), mit Kollektivprokura zu zweien;
Büttler, Martin, von Mümliswil-Ramiswil, in Lupsingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Corral Aragón, David, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien;
Skinner, Mark, britischer Staatsangehöriger, in Ennetbaden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004942539, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
IG Zöliakie der Deutschen Schweiz (IGZ), bisher in Bern, CHE-109.215.895, Verein (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546207).
Statutenänderung:
11.01.2020.
Sitz neu:
Sursee.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach 686, 3000 Bern 8]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Silvia, von Basel, in Reinach BL, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urben, Brigitte, von Drei Höfe, in Hersiwil (Drei Höfe), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurkinden, Thomas, von Fribourg, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toggenburger Scherrer, Tina, von Reinach (BL), in Reinach (BL), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Mirella, von Schwarzenburg, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fus, Alexandra, von Möriken-Wildegg, in Baden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuhold, Rebecca, von Burgdorf, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wassermann, Vivien, deutsche Staatsangehörige, in Richterswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-295.361.041), in Sursee, Revisionsstelle;
Küttel Bürkler, Isabelle, von Gersau, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004458209, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swissport International AG, in Opfikon, CHE-108.494.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4372011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casoni, Diana, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gross, Thomas, von Zürich, in Stäfa, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Silvia, von Basel, in Reinach (BL), mit Kollektivprokura zu zweien;
Kaddouri, Nadia, französische Staatsangehörige, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Christoph, von Untersiggenthal, in Gelterkinden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pape, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Perez de Addicks, Nelsy, venezolanische Staatsangehörige, in Oberrüti, mit Kollektivprokura zu zweien.