Informazioni su Paul Baumann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Paul Baumann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Paul Baumann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005054367, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalfürsorgestiftung der Firma Kunz Metallbau AG, in Uetikon am See, CHE-109.726.109, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2019, Publ. 1004706739).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Firma Kunz Metallbau AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 02.10.2020 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Paul, von Leutwil, in Uetikon am See, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Urs, von Leutwil, in Egg, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischli, Rosmarie, von Zell (ZH), in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pasche, Daniel, von Oron, in Männedorf, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5206632, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalfürsorgestiftung der Firma Kunz Metallbau AG, in Uetikon am See, CH-020.7.902.384-1, Stiftung (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2008, S. 25, Publ. 4689570).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Paul, von Leutwil, in Uetikon am See, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4689570, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalfürsorgestiftung der Firma Kunz Metallbau AG, in Uetikon am See, CH-020.7.902.384-1, Stiftung (SHAB Nr. 141 vom 25.07.2003, S. 18, Publ. 1101158).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Erhard, von Uetikon am See, in Uetikon am See, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Moser, Walter, von Zäziwil, in Uetikon am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Paul, von Leutwil, in Uetikon am See, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kunz, Erich, von Uetikon am See, in Uetikon am See, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
'REVISION' Aktiengesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.