Informazioni su Dr. Johannes Beat Baumann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Johannes Beat Baumann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005296623, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
HBT Hotelbeteiligungs AG, in Baden, CHE-103.598.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639884).
Firma neu:
HBT Hotelbeteiligungs AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.09.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Johannes, genannt Hannes, von Schafisheim, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005060412, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gianesi + Hofmann AG, in Zumikon, CHE-106.661.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004783567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Johannes genannt Hannes, von Schafisheim, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jörger, Urs Peter, von Vals, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rusch, Adrian, von Wartau, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sidler, Jörg, von Risch, in Obfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gambaro, Virna Laurence, von Küssnacht (SZ), in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004781808, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fensterbau AG in Liquidation, in Gebenstorf, CHE-102.518.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2933277).
Domizil neu:
c/o Othmar Schumacher, Brühlstrasse 20, 5412 Gebenstorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher, Emil, von Luzern, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Spiess Schumacher, Ida, von Luzern, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Johannes, von Schafisheim, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator.