Informazioni su Christian Baumann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christian Baumann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Baumann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3351679, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 31 vom 14.02.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 5'553 vom 09.02.2017 Agdacom, AG für Daten-Communication, in Dübendorf, CHE-106.788.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2017, Publ. 3345003).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Christian, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Baumann, ].
Numero di pubblicazione: 5397102, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kellerkom AG, in Dübendorf, CH-020.9.002.075-6, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2007, S. 22, Publ. 3855910).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-020.3.914.715-8.
Statuten Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Statutendatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnider, Roger, von Rothenburg, in Embrach, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bolliger, Heinz, von Uerkheim, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stern, Michael, von Ebikon, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Baumann, Christian, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3855910, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kellerkom AG, in Dübendorf, CH-020.9.002.075-6, Verkauf, Handel, Entwicklung, Beratung und Installation von Telekommunikations- und Elektroanlagen, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2005, S. 23, Publ. 3149738).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Markus P., von Sommeri, in Zollikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, Roger, von Rothenburg, in Embrach, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bolliger, Heinz, von Uerkheim, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stern, Michael, von Ebikon, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Christian, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung].