Informazioni su Chantal Baudin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Chantal Baudin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6446694, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fonds de Prévoyance, d'Assurance Vieillesse et Survivants en faveur des membres de la Société Coopérative de Consommation de Leytron, à Leytron, CH-621.7.001.865-2, fondation (No. FOSC 233 du 30.11.2011, Publ. 6439188).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Produit, Benjamin, de Leytron, à Leytron, président du conseil, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Villettaz, Patrice, de Leytron, à Leytron, président, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire avec signature collective à deux];
Baudin, Chantal, de Leytron, à Leytron, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Ramuz, Serge, de Leytron, à Leytron, membre, sans droit de signature;
Martinet, Patrice, de Leytron, à Leytron, membre, sans droit de signature;
Buchard, Jean-Marc, de Leytron, à Leytron, membre, sans droit de signature;
Fiduciaire J. Philippoz SA (CH-621.3.002.250-2), à Leytron, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 6012068, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Société coopérative de consommation de Leytron, à Leytron, CH-621.5.001.091-8, société coopérative (No. FOSC 3 du 06.01.2010, p. 19, Publ. 5428716).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Produit, Benjamin, de Leytron, à Leytron, président, avec signature collective à deux;
Buchard, Roger, de Leytron, à Leytron, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Villettaz, Patrice, de Leytron, à Leytron, président, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire avec signature collective à deux];
Ramuz, Serge, de Leytron, à Leytron, vice-président, avec signature collective à deux;
Baudin, Chantal, de Leytron, à Leytron, administratrice et secrétaire, avec signature collective à deux;
Buchard, Jean-Marc, de Leytron, à Leytron, administrateur, sans droit de signature [précédemment: membre sans droit de signature];
Martinet, Patrice, de Leytron, à Leytron, administrateur, sans droit de signature [précédemment: membre sans droit de signature].
Numero di pubblicazione: 5600940, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Arsène & Jean-Marie Baudin Peinture Sàrl Leytron, à Leytron, CH-621.4.002.627-9, société à responsabilité limitée (FOSC no 134 du 16.07.1997, p. 5042).
Modification des statuts:
8.05.2009, 14.04.2010.
Nouvelle raison sociale:
AJM BAUDIN PEINTURE SÀRL.
Nouvelle adresse:
Route de Rouatope 9, 1912 Leytron.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 14.04.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Statuts adaptés au nouveau droit. [biffé: le capital social est entièrement libéré].
Personne et signature radiée:
Baudin, Arsène, de Leytron, à Leytron, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Baudin, Jean-Marie, de Leytron, à Leytron, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 190 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.--];
Baudin, Chantal, de Leytron, à Leytron, associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 100.--.