Informazioni su André Batliner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: André Batliner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005532195, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Carrosserie Batliner GmbH, in Rorschach, CHE-112.392.397, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2008, S.13, Publ. 4511100).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Batliner, André, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Goldach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Batliner, Yves Joél, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Goldach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4511100, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Carrosserie Batliner GmbH, in Rorschach, CH-320.4.057.424-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2005, S. 10, Publ. 2880868).
Statutenänderung:
26.05.2008.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Braun, Joachim, von Kirchberg SG, in Rheineck, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Batliner, André, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Goldach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 49'000.--].
Numero di pubblicazione: 4511098, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BTB Braun Treuhand GmbH, in Rheineck, CH-320.4.057.470-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2005, S. 9, Publ. 2891358).
Statutenänderung:
26.05.2008.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief oder per Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Batliner, André, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Goldach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braun, Joachim, von Kirchberg SG, in Rheineck, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 49'000.--].