Informazioni su Daniel Basler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Basler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005976051, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Vinum SA, à Biel/Bienne, CHE-107.881.911, société anonyme (No. FOSC 248 du 21.12.2021, Publ. 1005362564).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Basler, Daniel, de Zeihen, à Biel/Bienne, directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Pauli, Thierry, de Schwarzenburg, à Evilard, président du conseil d'administration, directeur, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil d'administration, directeur général, avec signature individuelle, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: HR02-1004923762, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Paulux.Services SA, à Biel/Bienne, CHE-109.419.699, société anonyme (No. FOSC 22 du 01.02.2013, p.0, Publ. 7043828).
Modification des statuts:
05.06.2020.
Nouvelles actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 [précédemment: 60 actions nominatives privilégiées de type A à CHF 1'000.00 et 40 actions nominatives ordinaires de type B à CHF 1'000.00].
Nouveaux privilèges statutaires:
[Les privilèges statutaires des 60 actions nominatives à CHF 1'000.00 sont annulées.] [biffé: Les actions privilégiées garantissent un droit préférentiel aux dividendes et au produit de la liquidation selon les statuts.].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Basler, Daniel, de Zeihen, à Biel/Bienne, directeur, avec signature individuelle;
Pauli-Parret, Christine, de Schwarzenburg, à Evilard, avec procuration individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Pauli, Thierry, de Schwarzenburg, à Evilard, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle];
Blaser-Pauli, Mélanie, de Schwarzenburg, à Nidau, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: Pauli, Mélanie, à Biel/Bienne, administratrice, avec signature collective à deux];
Pauli, Alexandre, de Schwarzenburg, à Evilard, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Pauli, Romain, de Schwarzenburg, à Evilard, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 7043828, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Paulux.Services SA, à Biel/Bienne, CH-073.3.014.069-7, société anonyme (No. FOSC 226 du 20.11.2008, p. 5, Publ. 4740246).
Modification des statuts:
15.12.2012.
Nouveau but:
La société a pour but la négociation de conditions-cadres, de prestations de marketing, l'organisation de manifestations de relations publiques et de voyages, ainsi que de générer des activités financières et de gestion de patrimoine. Elle peut effectuer toutes transactions commerciales, financières, industrielles ou immobilières. Elle peut prendre des participations dans des sociétés commerciales, financières, industrielles ou immobilières et s'occuper en général de toutes affaires susceptibles de promouvoir son but. Elle peut notamment créer des succursales en Suisse et à l'étranger, acheter et vendre des immeubles. Selon déclaration du 15.12.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dr. Röthlisberger AG, à Berne, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Pauli, Thierry, de Schwarzenburg, à Evilard, président, avec signature individuelle [précédemment: de Wahlern, administrateur avec signature individuelle];
Pauli, Mélanie, de Schwarzenburg, à Biel/Bienne, administratrice, avec signature collective à deux;
Pauli, Romain, de Schwarzenburg, à Evilard, administrateur, avec signature collective à deux;
Pauli, Alexandre, de Schwarzenburg, à Evilard, administrateur, avec signature collective à deux;
Basler, Daniel, de Zeihen, à Biel/Bienne, directeur, avec signature individuelle [précédemment: à Bienne];
Pauli-Parret, Christine, de Schwarzenburg, à Evilard, avec procuration individuelle [précédemment: Pauli-Parret, Christine, de Wahlern].