Informazioni su Christian Bartlome
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Bartlome
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005337658, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bartlome AG, in Rüschegg, CHE-107.218.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831410).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartlome, Fritz, von Walkringen, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Bartlome, Christian, von Walkringen, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Bartlome, Peter, von Walkringen, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bartlome-Jaun, Verena, von Walkringen, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004722312, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bartlome AG, in Rüschegg, CHE-107.218.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2015, S.0, Publ. 2402175).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartlome, Christian, von Walkringen, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Bartlome, Fritz, von Walkringen, in Schwarzenburg, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bartlome AG, in Rüschegg, Betrieb einer Garage mit Autohandel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.1998, S. 5241).
Statutenänderung:
14.03.2002.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlagen/Sachübernahmen bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlagevertrag vom 22.10.1974 und Übernahmebilanz per 30.9.19974, Aktiven von CHF 369'387.80 und Passiven von CHF 134'725.10, vom Übernahmepreis von CHF 234'662.70 werden CHF 184'000.-- auf Grundkapital angerechnet, CHF 16'000.-- werden verrechnet.].
Mitteilungen an die Aktionäre:
eingeschriebene Briefe an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bartlome, Kurt jun., von Walkringen, in Rüschegg Graben, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bartlome-Ulrich, Annelise, von Walkringen, in Rüschegg, mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht mit Kurt Bartlome jun. ;
Roth Treuhand AG Burgdorf, in Burgdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartlome, Peter, von Walkringen, in Rüschegg Graben, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bartlome-Jaun, Verena, von Walkringen, in Rüschegg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien, jedochnicht mit Peter Bartlome];
Bartlome, Christian, von Walkringen, in Rüschegg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bartlome, Fritz, von Walkringen, in Schwarzenburg (Wahlern), mit Kollektivprokura zu zweien;
B & N Treuhand, in Steffisburg, Revisionsstelle.