Informazioni su Jean Barth
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean Barth
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004541512, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Victor Barth & Co, Inh. Barth & Co, in Opfikon, CHE-101.477.902, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.1994).
Firma neu:
Victor Barth & Co, Inh. Barth & Co in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barth, Jean, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Barth, Paul, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004503123, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FFP FAST FIXATION AND PACKAGE AG, in Opfikon, CHE-102.374.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, Publ. 5787866).
Firma neu:
FFP FAST FIXATION AND PACKAGE AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.11.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barth, Jean, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2983926, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Aubrugg Wallisellen, in Wallisellen, CH-020.5.900.523-3, Bezweckt für den Bedarf ihrer Mitglieder die Erstellung, den Betrieb und die Verwaltung von Gewerberäumen und Lagerhallen im Dammbereich, Genossenschaft (SHAB Nr. 48 vom 12.03.2003, S. 18, Publ. 900512).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barth, Jean, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziebold, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.