Informazioni su Christian Anton Bardill
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Anton Bardill
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004907417, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Elektroplanung Bächler AG, in Frauenfeld, CHE-107.966.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2008, S.15, Publ. 4701072).
Firma neu:
Elektroplanung Bächler AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.05.2020 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Bardill Management & Consulting, Rosenaustrasse 9, 9200 Gossau SG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bardill, Christian, von Luzein, in Gossau SG, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004905066, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Gastwirte (St. Gallen) GmbH, in St. Gallen, CHE-115.013.414, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 24.08.2009, S.12, Publ. 5209892).
Firma neu:
Gastwirte (St. Gallen) GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.05.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bardill, Christian, von Luzein, in Gossau SG, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004552412, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Seehöckli AG, in Uttwil, CHE-102.579.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2017, Publ. 3797895).
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Christian Bardill, Rosenaustrasse 9, 9200 Gossau SG].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bardill, Christian Anton, von Luzein, in Gossau SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.