Informazioni su Guido Severino Bardelli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Guido Severino Bardelli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005438494, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Kinder- und Juniorenfussball Langenthal, in Langenthal, CHE-166.203.847, Waldhofstrasse 13, 4900 Langenthal, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
15.03.2022.
Zweck:
Der Zweck der Stiftung ist primär die Unterstützung und Förderung des Kinder- und Juniorenfussballs in der Stadt Langenthal, beinhaltend: Die Ausbildung und Förderung von fussballbegeisterten Kindern und jungen Erwachsenen in der Stadt Langenthal finanziell zu unterstützen, deren gesellschaftliche Integration zu fördern, deren fussballtechnischen Fähigkeiten zu entwickeln;
deren physische und psychische Entwicklung zu unterstützen;
deren gesellschaftliche Stellung in der Stadt Langenthal sicherzustellen;
deren Anliegen in der Öffentlichkeit zu vertreten. Die Stiftung arbeitet bei Bedarf mit weiteren Organisationen und Institutionen zusammen, die sich der Förderung und Unterstützung des Kinder- und Juniorensports in der Stadt Langenthal, im Oberaargau und in den angrenzenden Regionen widmen. Sie kann alle Rechtsgeschäfte eingehen und Handlungen vornehmen, die ihren Zielen direkt oder indirekt dienen, namentlich Fundraising betreiben, Organisationen mit Sitz in der Stadt Langenthal, mit Sitz im Oberaargau oder mit Sitz in den angrenzenden Regionen finanziell und ideell unterstützen sowie Aktivitäten durchführen. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet. Erwerbszwecke sind ausgeschlossen. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Bardelli, Guido, von Langenthal, in Langenthal, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anliker, Stephan, von Gondiswil, in Langenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biedermann, Thomas, von Winterthur, in Thunstetten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uebersax, Walter, von Thörigen, in Langenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vifian, Peter, von Guggisberg, in Langenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller + Partner AG (CHE-107.149.939), in Langenthal, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004892694, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Niemetz AG, in Oensingen, CHE-459.863.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4375187).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dänzer, Frédéric Christian, von Château-d'Oex, in Rougemont, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bardelli, Guido Severino, von Langenthal, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niemetz, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004840207, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
FONDATION FAB, in Oensingen, CHE-109.319.589, Stiftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2018, Publ. 1004515175).
Name neu:
FONDATION FAB in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 12.12.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bardelli, Guido, von Langenthal, in Langenthal, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bardelli, Dino, von Langenthal, in Würenlos, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gubler, Mirjam, von Müllheim, in Hochdorf, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].