Informazioni su Luca Barbarossa
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Luca Barbarossa
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004976067, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
LL Generalunternehmungen GmbH, bisher in Walkringen, CHE-318.731.814, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, Publ. 3519555).
Statutenänderung:
03.09.2020.
Firma neu:
LL Barbarossa GmbH.
Sitz neu:
Oensingen.
Domizil neu:
Lehngasse 51, 4702 Oensingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ciullo, Lydia, von Thun, in Ittigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barbarossa, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Walkringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004578135, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
PROTOMET GmbH, bisher in Bannwil, CHE-234.913.951, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2013, Publ. 7147540).
Statutenänderung:
27.11.2018.
Sitz neu:
Solothurn.
Domizil neu:
bei Bonfina Treuhand GmbH, Schaalgasse 16, 4500 Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chauhan, Tina Singh, indische Staatsangehörige, in Bannwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barbarossa, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Walkringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4169508, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
F.B. Stahl- und Metallbau GmbH, in Oensingen, CH-241.4.005.494-2, Bearbeitung von und Handel mit Aluminium- und Metallprodukten, insbesondere von Türen und Fenstern, Metall- und Stahlbau sowie Generalunternehmungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2007, S. 10, Publ. 4045796).
Statutenänderung:
17.10.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barbarossa, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Wanzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barbarossa, Danica, italienische und serbische Staatsangehörige, in Gerlafingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 29'000.--;
Fersini, Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Laupersdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--].