Informazioni su Silke Bannasch
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Silke Bannasch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2298264, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Electrowatt Infra AG, in Zürich, Übernahme und Ausführung von Aufträgen zur Planung, Projektierung, Bauleitung, Erstellung, Lieferung, Betriebsführung und Überwachung von Anlagen und Bauten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2004, S. 21, Publ. 2140630).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blank, Konrad Elmar, von Schwerzenbach, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bannasch, Silke, deutsche Staatsangehörige, in Freiburg (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmieder, Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lörrach (D), ohne eingetragene Funktion];
Kieliger, Thomas, von Silenen, in Ittigen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Geschäftsführer];
Stettler, René, von Walkringen, in Greifensee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Schmitz, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1143530, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Electrowatt Infra AG, in Zürich, Betriebsführung und Überwachung von Anlagen und Bauten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2002, S. 14, Publ. 469756).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch, Dr. Rudolf, von Hemberg, in Maur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garbe, Lothar, von Dübendorf, in Uetikon am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laukkanen, Risto Heikki, finnischer Staatsangehöriger, in Espoo (Finnland), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kieliger, Thomas, von Silenen, in Ittigen, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführer];
Stettler, René, von Walkringen, in Greifensee, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Bannasch, Silke, deutsche Staatsangehörige, in Freiburg (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Kälin, Andreas, von Einsiedeln, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmieder, Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident].
Numero di pubblicazione: 691882, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Berat.Ing. AG, in Altdorf UR, Planung, Projektierung, Beratung, Überwachung der Qualitätssicherung, Lieferung und Betriebsführung von Anlagen und Bauten aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2002, S. 13, Publ. 654566).
Firma neu:
Berat.Ing. AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.10.2002 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inderkum, Hansheiri Dr., von Gurtnellen, in Altdorf UR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grellmann, Werner, von Zürich, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garbe, Lothar, von Dübendorf, in Uetikon am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bannasch, Silke, deutsche Staatsangehörige, in Freiburg (D), Liquidatorin, mit Einzelunterschrift;
Graf, Dr. Hans Jörg, von Speicher, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Schwegler, Benno, von Ufhusen, in Altdorf UR, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift].