Informazioni su Christian Bamberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Bamberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005989813, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 30 vom 02.03.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'201 vom 08.02.2023 TK Aufzüge AG, in Rümlang, CHE-105.950.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2023, Publ. 1005676164). Mit TR-Nr. 11844 vom 27.03.2018 wurde Bamberger, Christian, von Siglistorf, in Böttstein mit Kollektivprokura zu zweien eingetragen. Mit TR-Nr. 6201 vom 08.02.2023 wurde er ein zweites Mal erfasst, diesmal aber als Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Richtig hätte er als Mutation erfasst werden sollen. Der doppelte Eintrag wird hiermit im Handelsregister gelöscht und der ursprüngliche Eintrag den aktuellen Tatsachen entsprechend angepasst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bamberger, Christian, von Siglistorf, in Böttstein, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bamberger, Christian, von Siglistorf, in Böttstein, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005676650, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Trapo Küng AG, in Zwingen, CHE-105.940.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2022, Publ. 1005539317).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fongern, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlenker, Burkhard, deutscher Staatsangehöriger, in Achim (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staudt, Hélène, von Pratteln, in Guntershausen b. Aadorf (Aadorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Töndury, Gian Andri, von Samedan, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bamberger, Christian, von Siglistorf, in Böttstein, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walter, Sabine, österreichische Staatsangehörige, in Bubikon, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salensky, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Neunkirchen (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thormann, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005676164, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TK Aufzüge AG, in Rümlang, CHE-105.950.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2022, Publ. 1005503567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fongern, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlenker, Burkhard, deutscher Staatsangehöriger, in Achim (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staudt, Hélène, von Pratteln, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bamberger, Christian, von Siglistorf, in Böttstein, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walter, Sabine, österreichische Staatsangehörige, in Bubikon, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salensky, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Neunkirchen (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thormann, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.