Informazioni su Elsbeth Balsiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elsbeth Balsiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2053569, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Folklore-Flussfahrten GmbH, bisher in Oensingen, CHE-113.328.350, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2012, Publ. 6557108).
Gründungsstatuten:
15.12.2006.
Statutenänderung:
02.03.2015.
Firma neu:
Nomon GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Chamerstrasse 115, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balsiger, Elsbeth, von Köniz, in Oensingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balsiger, Hans Peter, von Köniz, in Oensingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6557108, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Alpenrosen Verlag GmbH, in Oensingen, CH-241.4.006.278-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, S. 15, Publ. 5172680).
Statutenänderung:
13.02.2012.
Firma neu:
Folklore-Flussfahrten GmbH.
Zweck neu:
Organisation von Folklore-Flussfahrten und Folklore-Konzerten. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balsiger, Hans Peter, von Köniz, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Balsiger, Elsbeth, von Köniz, in Oensingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 4569208, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Alpenrosen Verlag GmbH, in Oensingen, CH-241.4.006.278-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2006, S. 14, Publ. 3695708).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balsiger, Stefan, von Köniz, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--;
Balsiger, Karin, von Köniz, in Oensingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balsiger, Hans Peter, von Köniz, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--;
Balsiger, Elsbeth, von Köniz, in Oensingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.