Informazioni su Dr. Christoph Kurt Balsiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Christoph Kurt Balsiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005449985, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Investcorp Suisse AG, in Baar, CHE-280.962.792, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005035874).
Firma neu:
Investcorp Suisse AG in Liquidation.
Aktien neu:
400'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 400'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.03.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balsiger, Christoph, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005117389, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Niederer Kraft Frey AG, in Zürich, CHE-114.033.006, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2021, Publ. 1005108499).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balsiger, Christoph, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Ernst F., von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirth, Regula, von Bern, in Unterengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bianchi, François M., von Zürich und Uster, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon];
Grun Meyer, Catherine, von Zürich und Liesberg, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon];
Koller, Adrian, von Eglisau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werder, Manuel, von Zürich und Endingen, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: HR02-1005035874, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Investcorp Suisse AG, in Baar, CHE-280.962.792, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004785180).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glas, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Al Markh (BH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Balsiger, Christoph, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].