Informazioni su Viktor Balli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Viktor Balli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004723499, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Berichtigung des im SHAB vom 17.09.2019, Meldungs Nr. 1'004'717'665, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 13'168 vom 12.09.2019 Sika AG, in Baar, CHE-106.919.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2019, Publ. 1004717665).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balli, Viktor, von Rüschlikon, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Balli, Viktor, genannt Victor].
Numero di pubblicazione: HR02-1004717665, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Sika AG, in Baar, CHE-106.919.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2018, Publ. 1004451258).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Prof. Dr. Ulrich W., von Oberentfelden, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angehrn, Werner, von Zürich und Muolen, in Uitikon Waldegg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kan, Yu Mi, vietnamesische Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vazquez, José Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balli, Viktor, genannt Victor, von Rüschlikon, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Christoph, von Thal, in Gaiserwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Teufen (AR)];
Van Dijk, Frits, niederländischer Staatsangehöriger, in Blonay, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Van Dyjk, Frits];
Vanlancker, Thierry, belgischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ganz, Christoph, von Embrach, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasler, Thomas, von Altstätten, in Risch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höfflin, Frank Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Baden, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marzi, Raffaella, italienische Staatsangehörige, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004599243, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Medacta Group SA, in Castel San Pietro, CHE-303.576.887, società anonima (Nr. FUSC 52 del 15.03.2019, Pubbl. 1004588939).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Cortesi, Donato, da Poschiavo, in Villa Luganese (Lugano), segretario (non membro), con firma collettiva a due;
Siccardi, Francesco, da Lugano, in Vico Morcote, direttore generale / CEO, con firma collettiva a due [finora: membro, con firma collettiva a due];
Balli, Viktor, da Rüschlikon, in Oberrieden, membro, con firma collettiva a due;
Weber, Philippe, da Wohlen (AG), in Pura, membro, con firma collettiva a due;
Farsetta, Corrado, cittadino italiano, in Tradate (IT), direttore, con firma collettiva a due;
Siccardi, Alessandro, da Lugano, in Lugano, direttore, con firma collettiva a due [finora: membro, con firma collettiva a due].