Informazioni su Christian Henri Ballestraz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christian Henri Ballestraz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005871200, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
ADRENATUR Sàrl, à Troistorrents, CHE-109.435.830, société à responsabilité limitée (No. FOSC 96 du 18.05.2006, p.14, Publ. 3380450).
Modification des statuts:
10.10.2023.
Nouvelle adresse:
Route de France 19, 1875 Morgins.
Faits qualifiés:
[Abrogation de la clause d'apport en nature] [biffé: Apports en nature : lors de la constitution de la société, selon contrat du 01.09.2001, les associés ont fait apport de matériel d'exploitation (véhicules, ordinateurs, skis, cordes, souliers, etc.), d'une valeur totale de CHF 68'808.--, accepté pour CHF 40'000.--;
en contrepartie, ils ont reçu chacun une part sociale de CHF 20'000.-- entièrement libérée].
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Statuts adaptés au nouveau droit. [biffé: Capital social entièrement libéré]. Selon déclaration du 10.10.2023, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ballestraz, Christian, de Grône, à Lens, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Posse Eddy Bureau Fiduciaire et Révision, à Sierre, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Trefs, Michael, de Troistorrents, à Troistorrents, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 400 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: citoyen allemand, pour une part sociale de CHF 39'000.00].
Numero di pubblicazione: 3311401, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
ADVENTUREBOX Sàrl, à Lens, CHE-321.330.568, société à responsabilité limitée (No. FOSC 191 du 02.10.2015, Publ. 2405389).
Nouvelle raison sociale:
ADVENTUREBOX Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 23.01.2017.
Inscription ou modification de personne(s):
Ballestraz, Christian, de Grône, à Lens, associé et président des gérants et liquidateur, avec signature individuelle, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: Ballestraz, Christian Henri, associé et président des gérants avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 3153019, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Horizon 4000 et Cité Joie Sàrl, à Lens, CHE-107.708.945, société à responsabilité limitée (No. FOSC 4 du 06.01.1995, p. 102).
Nouvelle raison sociale:
Horizon 4000 et Cité Joie Sàrl en liquidation.
Nouvelle adresse:
c/o Christian Ballestraz , Route de Bouill 19, 1978 Lens. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 23.08.2016.
Inscription ou modification de personne(s):
Ballestraz, Christian, de Grône, à Lens, associé et président des gérants et liquidateur, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.00 [précédemment: associé et gérant avec signature collective à deux];
Ballestraz, Fernand, de Grône, à Veyras, associé et gérant et liquidateur, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.00 [précédemment: associé et gérant avec signature collective à deux];
Posse Eddy, Bureau Fiduciaire et Révision (CHE-107.478.751), à Sierre, organe de révision.